Maklumat

Petua untuk pengiraan


Dalam matematik, terdapat beberapa pengiraan yang sangat susah payah, bukan? Hanya Matematik yang memutuskan untuk menjadikan kehidupan anda lebih mudah dengan memberi anda beberapa kiat pengiraan berguna yang boleh digunakan dalam situasi tertentu. Nikmati dan mempercepat pengiraan anda!

TIP 1: Multiply a Number by 10

Hanya alihkan koma satu tempat perpuluhan ke kanan.
Contoh 1: 16x10 = 160
Contoh 2: 15.567 x 10 = 155.67

TIP 2: Multiply a Number by 10tidak

Hanya bergerak koma n tempat perpuluhan ke kanan.
Contoh 1: 16x103 = 16000
Contoh 2: 15.567 x 104 = 155670

Jadi jika kita mahu melakukan pendaraban berikut: 12 x 100. Kita tahu bahawa 100 = 102maka:
12x100 = 12x102 = 1200.

TIP 3: Bahagikan Nombor sebanyak 10

Hanya alihkan koma satu tempat perpuluhan ke kiri.
Contoh 1: 16/10 = 1.6
Contoh 2: 15.567 / 10 = 1.5567

TIP 4: Bahagikan Nombor sebanyak 10tidak

Hanya bergerak koma n tempat perpuluhan ke kiri.
Contoh 1: 16/103 = 0,016
Contoh 2: 15.567 / 102 = 0,15567

Jadi, jika kita mahu melakukan pembahagian berikut: 12 / 1000. Kita tahu bahawa 1000 = 103maka:
12 / 1000 = 12 / 103 = 0,012.

TIP 5: Multiply a Number by 11

Apabila nombor adalah 2 digit, tambahkan 2 digit tersebut dan letakkan hasilnya di tengah. Sebagai contoh, mari kita lakukan pendaraban berikut: 26 x 11.

Kami mempunyai nombor 26, sambil menambah 2 angka kami mempunyai 2 + 6 = 8. Sedia! Sekarang letakkan 8 ini di antara mereka:
jawapannya adalah 286. Jadi 26 x 11 = 286.

Contoh lain:
1) 34x11
kita menambah angka nombor 34: 3 + 4 = 7
kami meletakkan keputusan di tengah-tengah mereka: 374. Jadi 34x11 = 374.

2) 81x11
kita menambah angka nombor 81: 8 + 1 = 9
kami meletakkan keputusan di tengah-tengah mereka: 891. Jadi 81x11 = 891.

3) 37x11
kita menambah digit nombor 37: 3 + 7 = 10

Oleh kerana ia memberikan nombor yang lebih besar daripada 9, maka kita tidak boleh meletakkan nombor keseluruhan di tengah-tengah mereka. Kami hanya memasukkan angka unit (0) di tengah-tengahnya, dan angka sepuluh (1) ditambah ke angka pertama nombor: 407. Oleh itu 37x11 = 407.

Apabila nombor adalah 3 digit, maka nombor yang didarab dengan 11 akan menghasilkan nombor 4 angka. Sebagai contoh, mari kita lakukan pendaraban berikut: 135 x 11.

Kami mempunyai nombor 135. Nyatakan nombor pertama dengan angka ke-2 dari nombor ini kita mempunyai 1 + 3 = 4. Menambah angka ke-2 ke nombor 3 ini memberikan 3 + 5 = 8. 2 keputusan ini akan diletakkan di tengah nombor 135, mengambil digit anda dari tengah:
1485. Oleh itu, 135 x 11 = 1485.

<


Video: Terbaru cara dapat number ekor 4D ,, conform naik podium MKT 2019 (Oktober 2021).